Giuseppe Laiti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Geom. Giuseppe Laiti Piazza Vittorio Emanuele, 38 _ 37020 Sant’Anna d’Alfaedo - Verona _ TEL 3478580927 E-Mail [email protected] _ Part. IVA 04178830230 Nome: GIUSEPPE Cognome: LAITI Data di nascita: 17/08/1951 Luogo di nascita: SANT’ANNA D’ALFAEDO (Verona) Indirizzo: P.zza Vittorio Emanuele, 38 – 37020 SANT’ANNA D’ALFAEDO – VERONA Telefono: 045 5117874 Cellulare: 347 85 80 927 Indirizzo e-mail: [email protected] Stato civile: CONIUGATO Patente: CATEGORIA B TITOLO DI STUDIO 1. Diploma di Geometra con 48/60, luglio 1971; presso l’istituto “ITS CANGRANDE DELLA SCALA” di Verona. SERVIZIO MILITARE Nel periodo compreso tra Aprile 1972 e Luglio 1973 ho svolto il servizio militare presso la caserma “Mignone” di Bolzano – ARTIGLIERIA PESANTE. ESPERIENZE DI LAVORO a) Da Ottobre 1973 a marzo 1974 – Assunto in prova presso la “Comunità Montana della Lessinia e del Baldo” con mansione di tecnico aggiunto al reparto progettazione. b) Dal primo Aprile 1974 a Dicembre 2011 in servizio a tempo indeterminato presso “Comunità Montana della Lessinia” di Verona con le seguenti mansioni: - Dal primo aprile 1974 al Dicembre 1980 - Tecnico addetto alla progettazione nelle varie fasi e Direzione Lavori relativi a viabilità – acquedottistica e ambientale; - Da Giugno 1978 a Dicembre 1982 - Gestione fondi Progetto Europeo FEAOG – Adeguamento e Potenziamento viabilità Rurale dell’intero comprensorio della Lessinia; - Dal gennaio 1980 nomina a vice capo Ufficio Tecnico e Responsabile Direzione Lavori, Pratiche Espropriative e Predisposizione Piani Programmi Regionali ed Europei • Gestione ufficio agricoltura con responsabilità contributi europei alle aziende agricole; • Gestione “Indennità Compensativa” a circa 800 aziende. - Dal Marzo 1988 Responsabile Area Tecnica e Ufficio Agricoltura; • Gestione investimenti pubblici e privati con intervento finanziario dell’Ente Montano; • Realizzazione PROGETTO MONTAGNA – Potenziamento rete acquedottistica dei Comuni Montani (n. 15) – Importo complessivo dell’intervento Lire 5MLD. - Dall’Aprile 1990 al giugno 1994 – Direttore Parco Naturale Regionale della Lessinia (Province di Verona e Vicenza). • Coordinatore gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Ambientale del Parco; - Dal 2001 al 2011 – Responsabile della Sicurezza del Patrimonio dell’Ente e Coordinatore della Sicurezza del Personale in servizio presso l’Ente e in servizio di vigilanza del Parco. • Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) di tutti gli interventi/opere ecc. realizzati dal Parco e dall’Ente Montano. - Dal 2008 al 2011 – Responsabile Ufficio per il rilascio del Parere “Paesaggistico” per i Comuni di Bosco Chiesanuova e Marano di Valpolicella, in qualità di Responsabile Area Tecnica del Parco Regionale. - Dal 31 Dicembre 2011 - Cessato Rapporto di lavoro con Ente Montano per raggiunti limiti di Legge. - Dal 14 Aprile 2013 – Inizio di attività di Consulenza Amministrativa a favore di vari Enti (Comuni, Consorzi, Privati, ecc.) con Partita Iva n. 04178830230. - Dall’Aprile 2013 al Dicembre 2013 - Rapporto di consulenza e di supporto alla presidenza della gestione Fondi “ODI“ (Organo di Indirizzo) di Verona, a favore dei Comuni di Confine delle Province di Trento e di Bolzano. Legge 191 del 23 Dicembre 2009 e DPCM 14 Gennaio 2011. - Dal primo Gennaio 2014 al 30 Giugno 2014 – Attività di Coordinamento e supporto alla Presidenza Fondi ODI. • Gestione rapporti con i Comuni beneficiari dei Fondi relativi agli avvisi anno 2010-2011 e 2012. • Verifica della corretta esecuzione delle “Convenzioni” sottoscritte dai Comuni beneficiari e l’Ente finanziatore. ALTRE ATTIVITA’ – INCARICI – ECC. - Dal 1990 al 1995 – Membro del CDA – Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). - Dal 1990 al 1996 – Amministratore del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo – Capogruppo di Maggioranza. - Dal Giugno 1995 all’Aprile 1997 – Membro del CDA, Azienda Provinciale Trasporti di Verona. - Dal 1995 al 1999 – Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio BIM Adige di Verona. - Dal 1995 a 2000 – Consiglio Provinciale della Federazione Italiana della Caccia. - Dal 1996 al 2005 - Membro del Consiglio Provinciale di Verona - Da Giugno a Dicembre 1999 – Presidente del Consorzio BIM Adige. - Dal 1999 al 2014 – Componente Commissione Tecnica Regione Veneto per le Attività Estrattive (Cave e Miniere) e Acqua Minerali. - Dal 2001 al 2005 – Presidente dell’Unione Sportiva di Sant’Anna d’Alfaedo. - Dal 2004 al 2005 – Membro del CDA – Dall’Azienda Gestione Acque e Depurazione “Acque Veronesi” (Azienda di gestione del servizio idrico integrato per 75 Comuni del Veronese, per complessivi 700.000 abitanti). Autorizzo il trattamento dei dati personali qui riportati in base alla legge n. 196 del 2003. Aprile 2015 Geom. Giuseppe Laiti .